Hanes ariannol CHANGEMAKERS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1086178
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 01/09/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.04m | £2.51m | £1.20m | £1.20m | £1.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.75m | £2.57m | £1.40m | £1.31m | £1.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.14k | £0 | £0 | £0 | £64.69k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £59.22k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.04m | £2.49m | £1.18m | £1.14m | £1.03m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £15.64k | £13.30k | £0 | £59.08k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.74m | £2.56m | £1.39m | £1.25m | £1.06m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.07k | £5.29k | £9.24k | £8.55k | £13.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £319.48k | £0 | £50.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.