ymddiriedolwyr THE OXFORD BUS MUSEUM TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1088389
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Sarah Lilian Powell | Ymddiriedolwr | 20 January 2024 |
|
|
||||
Roger Phillip Cherry | Ymddiriedolwr | 02 December 2023 |
|
|
||||
Kirstin Louise Blackman | Ymddiriedolwr | 02 December 2023 |
|
|
||||
Ashley James Blackman | Ymddiriedolwr | 02 December 2023 |
|
|
||||
Barry John Freeman | Ymddiriedolwr | 12 February 2022 |
|
|
||||
John Sidney Palmer | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|
||||
Andrew Scott-Poole | Ymddiriedolwr | 14 March 2020 |
|
|
||||
Julian Stuart Wells | Ymddiriedolwr | 08 July 2018 |
|
|
||||
ROLAND FRANK COLLINGWOOD | Ymddiriedolwr | 03 December 2016 |
|
|||||
Robert Paul Statham | Ymddiriedolwr | 27 October 2013 |
|
|
||||
KEVIN SIMMS | Ymddiriedolwr | 24 October 2012 |
|
|
||||
NICHOLAS JOHN RAMAULT TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.