Hanes ariannol FOREST OF DEAN CROSSROADS CARING FOR CARERS
Rhif yr elusen: 1086841
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.31m | £2.48m | £2.70m | £2.58m | £1.86m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.31m | £2.44m | £2.66m | £2.65m | £2.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £152.57k | £1.06m | N/A | £161.47k | £13.36k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £273.70k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £20.77k | £50.92k | £7.40k | £230.21k | £80.88k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.29m | £2.43m | £2.27m | £2.35m | £1.78m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.22k | £1.38k | £443 | £108 | £2.96k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £269.73k | £3.13k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.31m | £2.44m | £2.66m | £2.65m | £2.04m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.95k | £8.73k | £9.45k | £9.00k | £631.65k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.