Hanes ariannol CITIZENS ADVICE THANET
Rhif yr elusen: 1086799
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £335.42k | £335.42k | £405.62k | £302.99k | £156.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £342.10k | £342.10k | £344.68k | £253.06k | £161.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £104.00k | £122.65k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £316.01k | £94.00k | £104.00k | £24.94k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.