ymddiriedolwyr EQUALITY ACTION LTD
Rhif yr elusen: 1088411
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Geetha Balasubramaniam | Cadeirydd | 18 August 2021 |
|
|||||||
Dilshad Choudhury | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||||
Rachel Susan Thorpe | Ymddiriedolwr | 10 January 2023 |
|
|||||||
Ben Smith | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||||
Abida Akram | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||||
Osamudiame Adetutu | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||||
Kirit Mistry | Ymddiriedolwr | 18 August 2021 |
|
|
||||||
Rev Charles Dobbin | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|
||||||
Alea Begum Bint Hanif | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|
||||||
Dr Jill Vincent | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|
||||||
Emily Keightley | Ymddiriedolwr | 06 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.