Hanes ariannol THE SMILES FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1087961
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £516.38k | £474.94k | £420.86k | £337.51k | £592.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £580.75k | £483.98k | £346.43k | £252.28k | £709.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £318.87k | N/A | N/A | N/A | £323.90k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | £7.33k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £191.03k | N/A | N/A | N/A | £261.40k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | £6.49k | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £508.81k | N/A | N/A | N/A | £706.37k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £70.07k | N/A | N/A | N/A | £1.51k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.88k | N/A | N/A | N/A | £1.90k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.