Hanes ariannol THE GARDEN MUSEUM
Rhif yr elusen: 1088221
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.61m | £1.94m | £2.12m | £3.40m | £2.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.24m | £2.17m | £1.74m | £2.66m | £3.11m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £50.83k | £136.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £384.96k | £405.93k | £1.48m | £1.94m | £936.11k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £935.25k | £1.07m | £465.26k | £1.09m | £1.38m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £293.15k | £460.29k | £172.57k | £367.02k | £555.81k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £98.27k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £1 | £22 | £13 | £399 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £33.39k | £3.00k | £216.48k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £977.18k | £1.21m | £165.38k | £1.41m | £1.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.26m | £952.38k | £1.57m | £1.24m | £1.37m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £13.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £11.92k | £0 | £11.88k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.