ymddiriedolwyr BEASLEY BACK DANE
Rhif yr elusen: 1089834
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorota Kubiak | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
Michael Jones | Ymddiriedolwr | 02 April 2022 |
|
|
||||
Elaine Johnson | Ymddiriedolwr | 24 April 2021 |
|
|||||
Kathleen Patricia Mitchell | Ymddiriedolwr | 20 March 2021 |
|
|
||||
Wendy Anne Pool | Ymddiriedolwr | 18 June 2020 |
|
|
||||
Jonathan Abbott | Ymddiriedolwr | 17 January 2015 |
|
|
||||
LINDA SPENCE | Ymddiriedolwr | 15 January 2013 |
|
|
||||
JAMIE DAVIS | Ymddiriedolwr | 15 January 2013 |
|
|
||||
RICHARD DAVIS | Ymddiriedolwr | 15 January 2013 |
|
|
||||
DAVID JOHN EVANS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.