Hanes ariannol ENRYCH
Rhif yr elusen: 1088623
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £871.78k | £799.80k | £926.63k | £1.15m | £1.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £798.88k | £776.06k | £844.43k | £1.15m | £1.14m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £58.98k | £42.73k | £8.05k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £93.47k | £49.98k | £177.42k | £26.23k | £176.57k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £776.59k | £748.04k | £748.14k | £1.12m | £1.13m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.72k | £1.77k | £1.07k | £848 | £2.04k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £4.77k | £2.01k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £49.57k | £13.34k | £0 | £0 | £135.09k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £792.68k | £771.26k | £840.39k | £1.15m | £1.14m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.20k | £4.80k | £4.03k | £2.21k | £4.19k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.92k | £156.74k | £2.00k | £201.91k | £189.53k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.02k | £1.02k | £1.02k | £1.02k | £1.02k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.