ymddiriedolwyr ENRYCH
Rhif yr elusen: 1088623
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Crandley | Cadeirydd | 28 September 2019 |
|
|
||||
Stuart David Michael Miller | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Phoebe Louise Gibbons | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|||||
David Malcolm Sellers | Ymddiriedolwr | 31 December 2022 |
|
|||||
Christine Killip | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Liam Joseph Strong | Ymddiriedolwr | 25 September 2021 |
|
|||||
Sharon Patmore | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|||||
Martin Jeffery | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|||||
Raymond Mulvey | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
Gary Anthoney | Ymddiriedolwr | 12 February 2015 |
|
|
||||
Miriam Jervis Surtees | Ymddiriedolwr | 29 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.