Hanes ariannol BURWELL EARLY LEARNERS
Rhif yr elusen: 1088495
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £173.42k | £178.85k | £196.04k | £176.76k | £211.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £165.01k | £190.64k | £256.99k | £243.74k | £221.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | £111.84k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.19k | £4.78k | £2.00k | £1.85k | £2.52k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.