ymddiriedolwyr HOMEMAKER (SOUTH WEST) LIMITED
Rhif yr elusen: 1088596
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD CRESSWELL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Nicola Hall | Ymddiriedolwr | 02 September 2020 |
|
|||||
Amy-Louise Swayne | Ymddiriedolwr | 26 February 2020 |
|
|
||||
Richard Wynne Ball | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|
||||
Judith Froom | Ymddiriedolwr | 16 February 2017 |
|
|
||||
Sarah Morrison | Ymddiriedolwr | 30 November 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.