Hanes ariannol JANZ TEAM UK
Rhif yr elusen: 1090648
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/05/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £124.13k | £107.70k | £151.40k | £111.45k | £176.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £122.38k | £109.49k | £133.35k | £118.95k | £161.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.