Hanes ariannol THE TRENT RIVERS TRUST
Rhif yr elusen: 1089239
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (11 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £579.13k | £659.00k | £917.21k | £1.24m | £1.67m | |
|
Cyfanswm gwariant | £501.99k | £619.44k | £934.19k | £1.16m | £1.61m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £184.43k | £72.75k | £96.03k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £297.40k | £324.66k | £445.26k | £80.40k | £140.51k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £916 | £1.01k | £1.96k | £1.76k | £1.69k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £576.40k | £654.38k | £912.67k | £1.23m | £1.66m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.81k | £3.61k | £2.57k | £776 | £5.90k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £501.99k | £619.44k | £934.19k | £1.16m | £1.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £44.22k | £1.25k | £14.41k | £17.87k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.