ymddiriedolwyr EASTWOOD VOLUNTEER BUREAU
Rhif yr elusen: 1091495
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (37 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony David Harper | Cadeirydd | 05 August 2015 |
|
|
||||
Ken Woodhead | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Douglas Wilcockson | Ymddiriedolwr | 10 January 2023 |
|
|
||||
YVONNE ANNETTE HAWTHORNE | Ymddiriedolwr | 16 December 2013 |
|
|
||||
ANDREW BAIN | Ymddiriedolwr | 09 January 2013 |
|
|
||||
MICHAEL PANTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID BAGSHAW | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.