Hanes ariannol BALLETBOYZ LTD
Rhif yr elusen: 1088336
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (22 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.08m | £977.79k | £663.47k | £794.87k | £820.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.20m | £1.24m | £469.42k | £970.62k | £554.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £192.13k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £300.00k | £300.00k | £266.69k | £432.32k | £305.52k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £366.83k | £361.97k | £645.69k | £479.81k | £468.07k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £666.63k | £565.96k | £17.62k | £220.66k | £318.80k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £22.49k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £595 | £1.65k | £155 | £38 | £1.85k | |
|
Incwm - Arall | £49.53k | £48.21k | £0 | £94.40k | £32.24k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £645.69k | £457.32k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.19m | £1.23m | £468.82k | £970.62k | £554.01k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.91k | £6.44k | £600 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.76k | £6.86k | £0 | £8.14k | £10.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.