Hanes ariannol CUMBRIA COMMUNITY TRANSPORT
Rhif yr elusen: 1089378
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £203.91k | £232.55k | £181.99k | £192.40k | £218.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £180.37k | £226.20k | £157.13k | £160.90k | £188.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £72.70k | £55.59k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.50k | £72.70k | £102.35k | £135.73k | £118.21k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.