Hanes ariannol THE FOUR SEASONS TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1093612
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (112 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £149.31k | £181.25k | £182.55k | £173.00k | £318.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £180.37k | £222.65k | £214.50k | £167.69k | £232.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £149.03k | N/A | £180.68k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £180.24k | N/A | £173.00k | £318.14k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.