Hanes ariannol KEIGHLEY HEALTHY LIVING NETWORK
Rhif yr elusen: 1090543
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £204.28k | £206.89k | £540.89k | £504.90k | £926.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £216.40k | £218.78k | £259.71k | £428.38k | £632.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £29.12k | £29.10k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £104.50k | £3.05k | £30.91k | £81.67k | £42.62k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £23.42k | £10.03k | £7.76k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £7.86k | £20.70k | £30.09k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £509.52k | £451.34k | £878.66k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £90 | £68 | £10.13k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £22.76k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £1.50k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £259.71k | £428.38k | £632.12k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £1.80k | £1.80k | £4.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £1.88k | £13.97k | £1.40k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.