ymddiriedolwyr BEREGA RELIEF EQUIPMENT AND DEVELOPMENT TRUST
Rhif yr elusen: 1091256
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY MANN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr Alastair Keith Robert Stanley | Ymddiriedolwr | 10 December 2022 |
|
|
||||
Karen Jane Platten | Ymddiriedolwr | 10 December 2022 |
|
|
||||
Emma Louise Stanley | Ymddiriedolwr | 10 December 2022 |
|
|
||||
Robert Cleave | Ymddiriedolwr | 23 November 2019 |
|
|||||
Kathleen Rudman | Ymddiriedolwr | 10 November 2018 |
|
|
||||
Dr DAVID CURNOCK | Ymddiriedolwr | 10 April 2013 |
|
|
||||
MIKE MYTTON | Ymddiriedolwr | 21 March 2012 |
|
|
||||
Dr JONATHAN ROSS NORTHWAY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.