ymddiriedolwyr HINDU NARI SANGH
Rhif yr elusen: 1093078
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gitapriya Balasubramanian | Ymddiriedolwr | 15 January 2023 |
|
|
||||||||
Aditi Ray | Ymddiriedolwr | 13 November 2022 |
|
|
||||||||
Savitri Sharma | Ymddiriedolwr | 13 November 2022 |
|
|
||||||||
Smitha Vandiyil | Ymddiriedolwr | 13 November 2022 |
|
|
||||||||
Dr Deepashree Thumbarathy | Ymddiriedolwr | 30 July 2020 |
|
|
||||||||
Mahua Gangopadhyay | Ymddiriedolwr | 30 July 2020 |
|
|
||||||||
Elle Violet Wendy Crompton | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||||||
SHILA LASKAR | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|
||||||||
Elaine Crompton | Ymddiriedolwr | 18 September 2016 |
|
|||||||||
Dianne Burton | Ymddiriedolwr | 18 September 2016 |
|
|
||||||||
FAY CUNNINGHAM | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
Dr SHOBHA SRIVASTAVA | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.