Hanes ariannol FAMILIES FOR INDIVIDUAL NEEDS AND DIGNITY
Rhif yr elusen: 1089877
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £989.35k | £1.07m | £1.06m | £738.12k | £758.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £908.27k | £954.44k | £765.85k | £582.93k | £837.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £187.12k | £133.64k | £35.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £19.08k | £48.77k | £40.94k | £6.79k | £3.34k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £5.78k | £2.52k | £1.09k | £301 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £967.07k | £1.00m | £699.91k | £596.60k | £719.13k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £142 | £83 | £2 | £114 | |
|
Incwm - Arall | £3.20k | £12.74k | £320.69k | £133.64k | £35.50k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £908.27k | £935.05k | £765.85k | £582.93k | £837.69k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £19.39k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.96k | £42.09k | £45.11k | £44.71k | £44.79k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.