ymddiriedolwyr COVENTRY DIOCESAN BOARD OF EDUCATION
Rhif yr elusen: 1091145
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Right Reverend Ruth Elizabeth Worsley | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|||||
Rev Timothy Cockell | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Rev Barry Dugmore | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Claire Russell | Ymddiriedolwr | 04 March 2022 |
|
|||||
Lindsey Wright | Ymddiriedolwr | 11 June 2020 |
|
|
||||
Adam Nicholas Walsh | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||
Sharon Elizabeth Jones | Ymddiriedolwr | 30 November 2018 |
|
|
||||
RODERICK EDWARD COTTERELL CLARK | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
SYBIL HANSON | Ymddiriedolwr | 16 March 2015 |
|
|
||||
EMMA GRIFFITHS PGCE | Ymddiriedolwr | 28 June 2013 |
|
|
||||
MICHAEL DAVID DRAPER | Ymddiriedolwr | 28 June 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.