ymddiriedolwyr THE STAFF AND EDUCATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1089537
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Helen Louise King | Cadeirydd | 14 May 2015 |
|
|
||||||
Rosalind Lucy McCrindle | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||||
Suzanne Leonora Beckingham | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||||
Dr Christopher James Mitchell | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||||
Dr Erika Corradini | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||||
Dr Charles Alan Buckley | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||||
Dr Jennie Winter | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||||
Mx Rachel Karensa Rusu | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||||
William McGuire | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||||
Mary Marcella Fitzpatrick | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
||||||
Dr Gemma Mansi | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|
||||||
Dr Clare Elaine Saunders | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|
||||||
Dr Giles David Rustom Martin | Ymddiriedolwr | 02 June 2021 |
|
|
||||||
Victoria Elizabeth Davies | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||||
Dr Clare Hilary Power | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|
||||||
Dr PAMELA MARY PARKER | Ymddiriedolwr | 10 May 2018 |
|
|
||||||
Rebecca Bilton | Ymddiriedolwr | 07 October 2014 |
|
|
||||||
MAURICE LEWIS TEASDALE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Prof. JAMES WISDOM | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
Gina Wisker | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.