Hanes ariannol THE BURDETT TRUST FOR NURSING
Rhif yr elusen: 1089849
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.31m | £2.08m | £1.27m | £840.95k | £851.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.90m | £5.72m | £5.64m | £4.09m | £5.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £493.38k | £523.61k | £56.73k | £3.30k | £44.25k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £22.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.79m | £1.56m | £1.21m | £837.39k | £807.12k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.67m | £5.45m | £4.64m | £3.11m | £4.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £223.78k | £261.48k | £266.82k | £201.47k | £180.46k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £108.38k | £116.04k | £83.07k | £115.91k | £37.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £5.10m | £3.93m | £4.25m | £3.00m | £4.18m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £223.78k | £261.48k | £266.82k | £201.47k | £180.46k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £738.83k | £780.45k | £917.78k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.