ymddiriedolwyr HELP FOR HEALTH
Rhif yr elusen: 1091814
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr ANDREW MILNER | Cadeirydd |
|
||||||||
Rebecca Elizabeth Foster | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||||
David Kenneth Nuttall | Ymddiriedolwr | 15 July 2020 |
|
|
||||||
Carol Ann Hargreaves | Ymddiriedolwr | 29 May 2019 |
|
|
||||||
Dr Emma Muriel Pinder | Ymddiriedolwr | 29 May 2019 |
|
|
||||||
Victoria Winterton | Ymddiriedolwr | 03 June 2015 |
|
|
||||||
Richard Field | Ymddiriedolwr | 12 March 2013 |
|
|
||||||
ANDREW MOULD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
STUART LINDLEY SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.