ymddiriedolwyr HIGH SALVINGTON MILL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1090637
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucinda frances Jaffray Brooks | Cadeirydd | 01 April 2020 |
|
|
||||
Stephen James Hopkins | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Richard David Romero | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|
||||
Ferdousi Henna Chowdhury | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|
||||
Julie Anne Gaskell | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Christopher John Lipscombe | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Claire Elizabeth Sparkes | Ymddiriedolwr | 04 June 2022 |
|
|
||||
Richard Edward Nowak | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|||||
Paul Bernard Minter | Ymddiriedolwr | 27 April 2020 |
|
|||||
Jeffrey Thomas Best | Ymddiriedolwr | 15 June 2018 |
|
|
||||
Melanie Marcia Diana Wickett | Ymddiriedolwr | 15 November 2017 |
|
|
||||
Andrew Raymond Campbell | Ymddiriedolwr | 06 June 2014 |
|
|
||||
HAZEL DOROTHY MARSDEN | Ymddiriedolwr | 08 September 2012 |
|
|
||||
Timothy Richard Allen Wickett | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.