Hanes ariannol BRENDONCARE CLUBS
Rhif yr elusen: 1091384
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £729.40k | £774.45k | £606.64k | £614.12k | £782.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £683.05k | £700.98k | £547.27k | £612.97k | £804.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £23.38k | £24.85k | £6.73k | £38.28k | £10.11k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £571.38k | £618.38k | £590.89k | £585.79k | £172.76k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £158.02k | £156.07k | £15.75k | £28.33k | £49.67k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £560.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £583.04k | £597.98k | £404.27k | £513.97k | £724.67k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £100.00k | £103.00k | £143.00k | £99.00k | £80.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £7.32k | £7.50k | £7.65k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.