Hanes ariannol ARTLINK CENTRE FOR COMMUNITY ARTS
Rhif yr elusen: 1091217
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (77 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £295.52k | £249.56k | £397.06k | £387.45k | £210.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £278.21k | £268.14k | £349.21k | £344.05k | £313.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £20.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £145.28k | £30.71k | £15.17k | £47.61k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.