ymddiriedolwyr THE KENT BRANCH OF THE CAMPAIGN TO PROTECT RURAL ENGLAND
Rhif yr elusen: 1092012
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANUELO LUIGI LORENZO | Ymddiriedolwr | 10 November 2023 |
|
|
||||
BENEDICT ROBERT KIRKWIN MOORHEAD DL | Ymddiriedolwr | 10 November 2023 |
|
|
||||
Graham Horner | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|
||||
Paul Buckley | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|||||
Christine Evelyn Cary Drury | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|
||||
Valerie Iris Loseby | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|
||||
Julian Glenister | Ymddiriedolwr | 13 November 2020 |
|
|
||||
Nigel Britten | Ymddiriedolwr | 26 October 2019 |
|
|
||||
MICHAEL MOORE | Ymddiriedolwr | 20 November 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.