ymddiriedolwyr NEWTON FLOTMAN VILLAGE CENTRE AND ALAN KING PLAYING FIELD
Rhif yr elusen: 1091607
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Spencer Ball | Cadeirydd | 11 November 2019 |
|
|
||||
David Moore-cross | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Andrew Broad | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|||||
Pamela Clare Hawes | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
Richard Anthony Green | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
HILARY BEACH | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
Mark Alan Taylor | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||
Christopher Lawrence Remer | Ymddiriedolwr | 13 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.