ymddiriedolwyr KNITTING AND CROCHET GUILD
Rhif yr elusen: 1113468
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abberlaine Dianne Pao Che Chan | Cadeirydd | 12 September 2020 |
|
|
||||
Shakeh Manassian | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Noemi Jane-Fernandez | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Deborah Hopkins | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Angharad Thomas | Ymddiriedolwr | 17 September 2022 |
|
|
||||
Amalia Vittoria Liguori | Ymddiriedolwr | 11 September 2021 |
|
|
||||
Catherine Mary Scott | Ymddiriedolwr | 11 February 2021 |
|
|
||||
Desiree Isla Jeans | Ymddiriedolwr | 12 September 2020 |
|
|||||
Stephen John Foreman | Ymddiriedolwr | 16 July 2020 |
|
|
||||
Alison Jane Peck | Ymddiriedolwr | 13 July 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.