Hanes ariannol TALKBACK-UK LTD
Rhif yr elusen: 1093732
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.37m | £2.03m | £2.02m | £2.01m | £2.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.57m | £1.79m | £1.83m | £1.92m | £1.95m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.35m | £1.17m | £1.13m | £1.07m | £978.21k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £164.25k | £197.72k | £138.56k | £110.10k | £64.15k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.15k | £2.38k | £17.17k | £5.06k | £11.99k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.37m | £1.94m | £1.98m | £2.00m | £1.98m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £47 | £110 | £38 | £29 | £2.17k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £84.00k | £28.03k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.57m | £1.79m | £1.83m | £1.92m | £1.95m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £236.03k | £65.02k | £72.48k | £80.93k | £85.37k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.