Hanes ariannol THE JUST A DROP APPEAL
Rhif yr elusen: 1100505
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £778.94k | £797.61k | £544.63k | £686.53k | £820.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £798.07k | £715.12k | £597.82k | £670.26k | £804.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £6.09k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £778.89k | £797.56k | £544.62k | £686.50k | £819.67k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £52 | £58 | £3 | £33 | £1.14k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £3.57k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £603.07k | £570.24k | £472.48k | £504.61k | £623.85k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £195.00k | £144.88k | £125.35k | £165.65k | £180.18k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.64k | £8.52k | £6.47k | £3.94k | £5.02k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £413.85k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.