Hanes ariannol MOSTON AND DISTRICT SPORTS AND YOUTH CLUB
Rhif yr elusen: 1098573
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (103 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.69k | £22.76k | £14.59k | £33.08k | £23.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.80k | £22.19k | £21.01k | £32.77k | £21.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £7.73k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £6.73k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.