Hanes ariannol GYNAECOLOGY CANCER RESEARCH FUND
Rhif yr elusen: 1091708
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.37m | £1.37m | £1.85m | £1.51m | £1.60m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.49m | £1.24m | £1.80m | £1.08m | £1.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £3.28k | N/A | £136.54k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.20m | £1.20m | £1.75m | £1.49m | £1.51m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £165.84k | £172.35k | £91.94k | £28.48k | £78.32k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.58k | £2.36k | £1.50k | £0 | £4.78k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £123.47k | £0 | £41.21k | £109.67k | £202.53k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £872.32k | £707.88k | £1.14m | £617.44k | £1.14m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £620.29k | £529.28k | £668.80k | £465.20k | £519.51k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.16k | £0 | £14.89k | £31.48k | £25.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £350.00k | £0 | £265.70k | £0 | £367.49k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.