Hanes ariannol A4U
Rhif yr elusen: 1092083
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £157.00k | £186.74k | £195.77k | £184.53k | £277.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £148.11k | £166.40k | £181.89k | £178.17k | £220.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £71.24k | £71.51k | £155.37k | £147.73k | £123.64k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.00k | £43.65k | N/A | £4.73k | £60.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.