Hanes ariannol HEICHAL HATORAH
Rhif yr elusen: 1095687
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £618.19k | £469.53k | £602.35k | £743.38k | £674.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £411.93k | £457.73k | £402.15k | £517.04k | £544.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £220.73k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £608.09k | N/A | £602.35k | £876.72k | £674.96k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.11k | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £3 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £876.72k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £306.65k | N/A | £0 | £491.39k | £454.28k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £24.65k | N/A | £402.15k | £25.66k | £29.15k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.03k | N/A | £0 | £398.38k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £58.20k | N/A | £0 | £93.01k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £4.77k | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £80.64k | N/A | £0 | £0 | £60.85k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.