ymddiriedolwyr THE UK CAREER ACADEMY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1092891
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Hugh McCormack Begbie | Cadeirydd | 19 October 2016 |
|
|
||||
Shen Chen | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Shilpen Suryakant Savani | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Richard Andrew Sanders MA MBA | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|||||
MARY MACLEOD | Ymddiriedolwr | 04 October 2018 |
|
|||||
Olivia Louise Cole | Ymddiriedolwr | 19 October 2016 |
|
|
||||
Maurice Benisty | Ymddiriedolwr | 02 June 2014 |
|
|||||
JAMES DAVID KEMPSTER BARDRICK | Ymddiriedolwr | 12 April 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.