Hanes ariannol COMOUK TRUST
Rhif yr elusen: 1093980
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £553.22k | £600.44k | £678.42k | £595.13k | £609.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £654.10k | £570.68k | £544.43k | £520.63k | £612.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £7.99k | £11.16k | N/A | £7.00k | £5.55k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £359.86k | £336.94k | £372.27k | £359.09k | £399.79k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £432.90k | £466.33k | £519.63k | £396.41k | £434.43k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £120.23k | £134.06k | £158.73k | £198.68k | £174.83k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £85 | £51 | £61 | £45 | £715 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £654.10k | £560.57k | £541.73k | £516.94k | £612.85k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £10.11k | £2.70k | £3.69k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.52k | £4.35k | £4.65k | £5.19k | £6.28k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £2.00k | £12.38k | £14.96k | £8.74k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.