ymddiriedolwyr COMOUK TRUST
Rhif yr elusen: 1093980
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTHEW RICHARD CLARK | Cadeirydd | 26 December 2011 |
|
|
||||
Hannah Jane Byk | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Leon Daniels | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|||||
Eleonore Astrid Keuntz | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||
Jack Michael Holland | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Harry Joseph Hamish Stevenson | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Martin Thomas Meath Hill | Ymddiriedolwr | 14 January 2020 |
|
|
||||
Dr Alastair Robert McInroy | Ymddiriedolwr | 17 June 2019 |
|
|
||||
Katherine Elizabeth Gifford | Ymddiriedolwr | 03 December 2018 |
|
|
||||
Joseph Anthony Seal-Driver | Ymddiriedolwr | 03 December 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.