ymddiriedolwyr LOSTWITHIEL TOWN BAND
Rhif yr elusen: 1098091
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillian Parsons | Cadeirydd | 13 June 2022 |
|
|
||||
Lorraine Forsdick | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||
Sinne Brock | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Arthur Clive Sutcliffe | Ymddiriedolwr | 07 March 2022 |
|
|
||||
Courtney Berryman | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
|
||||
Susan Berryman | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
|
||||
Jane Richards | Ymddiriedolwr | 05 December 2015 |
|
|||||
LYNDA DONEY | Ymddiriedolwr | 05 December 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.