Hanes ariannol CARMEL MINISTRIES INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1094052
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £667.73k | £584.75k | £553.12k | £496.68k | £233.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £636.98k | £484.01k | £436.41k | £527.77k | £245.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £31.69k | £100.01k | £100.77k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £527.22k | £495.05k | £490.07k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £8.54k | £1.37k | £347 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £117.41k | £62.91k | £60.68k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £49 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £14.57k | £25.43k | £1.98k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £636.98k | £483.90k | £435.97k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £109 | £445 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.07k | £3.08k | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.