Trosolwg o’r elusen THE UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE DEVELOPMENT TRUST - READERSHIP IN MARINE TRANSPORT
Rhif yr elusen: 528066-45
Elusen gysylltiedig
Dogfen lywodraethu
COUNCIL MINUTES DATED 1 APRIL 1974, UNIVERSITY PRESS RELEASE DATED 2 APRIL 1974, LETTERS DATED 30 MAY 1974 AND 26 OCTOBER 1977
(DEVELOPMENT TRUST DEED DATED 10 MAY 1972)
Gwrthrychau elusennol
TO ESTABLISH A READERSHIP IN MARINE TRANSPORT IN THE UNIVERSITY DEPARTMENT OF NAVAL ARCHITECTURE AND SHIPBUILDING
Maes buddion
NOT DEFINED.
Hanes cofrestru
- 23 Medi 2002: Cofrestrwyd
Enwau eraill
- READERSHIP IN MARINE TRANSPORT (Enw gwaith)
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.