Hanes ariannol THE THEODORA CHILDREN'S CHARITY
Rhif yr elusen: 1094532
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £576.56k | £617.58k | £305.30k | £460.44k | £565.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £633.60k | £396.18k | £350.41k | £452.57k | £639.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £27.16k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £571.20k | £615.76k | N/A | N/A | £562.84k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £1.62k | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.76k | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £604 | £206 | N/A | N/A | £2.62k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | £95.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £447.95k | £231.38k | N/A | N/A | £487.76k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £185.65k | £164.80k | N/A | N/A | £151.45k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | N/A | N/A | £4.61k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.