ymddiriedolwyr DERWENT VALLEY MILLS WORLD HERITAGE SITE EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 1099279
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR CHRISTOPHER CHARLTON OBE | Cadeirydd |
|
||||||
DAVID HOOL | Ymddiriedolwr | 14 October 2022 |
|
|
||||
Robert Frederick Flatley | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|||||
Thomas Neuhaus Dr | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|||||
Margaret Cunningham | Ymddiriedolwr | 08 January 2019 |
|
|
||||
Christopher Whittall | Ymddiriedolwr | 08 January 2019 |
|
|
||||
Viktoria Allison | Ymddiriedolwr | 08 January 2019 |
|
|
||||
TREVOR AINSWORTH | Ymddiriedolwr | 02 January 2018 |
|
|
||||
Ann Thompson | Ymddiriedolwr | 21 January 2016 |
|
|
||||
JOHN GODFREY BESWARICK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANGUS FORMAN WATSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT MICHAEL FAITHORN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.