Hanes ariannol NORWICH CONSOLIDATED CHARITIES
Rhif yr elusen: 1094602
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.20m | £2.27m | £2.25m | £2.38m | £2.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.04m | £2.78m | £2.39m | £3.29m | £2.65m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.72k | £56.39k | £56.39k | £16.41k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £440 | £1.00k | £613 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £949.84k | £1.01m | £957.04k | £1.09m | £1.11m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.25m | £1.25m | £1.29m | £1.29m | £1.30m | |
|
Incwm - Arall | £3.32k | £5.78k | £3.88k | £1.23k | £3.81k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.86m | £2.53m | £2.20m | £2.99m | £2.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £179.41k | £242.65k | £188.60k | £307.82k | £346.35k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £39.64k | £37.80k | £38.83k | £41.20k | £43.68k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £232.75k | £660.74k | £549.44k | £1.22m | £364.99k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £69.39k | £242.65k | £74.24k | £73.41k | £346.35k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.