ymddiriedolwyr THE MILDRED TRUST
Rhif yr elusen: 1097210
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (63 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandra White | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||||||||||||
Emma Isworth | Ymddiriedolwr | 02 May 2022 |
|
|
||||||||||||||
Lyndsey Webber | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||||||||||||
Sara Williamson | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|||||||||||||||
REVEREND CANON LINDSAY HAMMOND | Ymddiriedolwr | 04 January 2012 |
|
|||||||||||||||
ROY ANTHONY ISWORTH | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.