Hanes ariannol THE VINE CENTRE
Rhif yr elusen: 1095915
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £279.40k | £188.29k | £250.53k | £239.31k | £296.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £210.88k | £254.24k | £245.66k | £238.21k | £224.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £83.82k | N/A | N/A | £35.00k | £34.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £8.38k | N/A | £10.00k | N/A | £34.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.