Hanes ariannol SWARTHMORE EDUCATION CENTRE
Rhif yr elusen: 1094451
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.49m | £1.51m | £1.56m | £1.50m | £1.61m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.58m | £1.58m | £1.55m | £1.51m | £1.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.09m | £764.34k | £1.15m | £1.24m | £1.33m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £107.30k | £126.12k | £1.47k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.53k | £1.53k | £111.27k | £202.75k | £23.81k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £132.77k | £149.53k | £62.48k | £4.34k | £80.33k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.35m | £1.35m | £1.38m | £1.28m | £1.50m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £9.73k | £9.39k | £9.03k | £11.23k | £3.13k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.47m | £1.47m | £1.46m | £1.47m | £1.63m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £110.99k | £108.96k | £91.26k | £46.95k | £74.44k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £53.31k | £46.52k | £49.78k | £55.71k | £69.67k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.